ymddiriedolwyr Independent Provider of Special Education Advice
Rhif yr elusen: 327691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uriah Smith | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Marcia Diana Ore | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sinthubiravi Sivakumaran | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Richard Philip King | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Joanne Gubbay | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Amy Kyla Abbott | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Carol Margaret Long | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Judith Russell | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Sharon Gillott | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.