Hanes ariannol THE FIDELITY UK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 327899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.64m | £9.59m | £11.99m | £6.89m | £17.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.75m | £9.73m | £12.95m | £10.94m | £13.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £894.62k | £3.28m | £4.02m | £4.06m | £4.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £657.18k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13m | £1.09m | £2.63m | £2.83m | £4.35m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.23m | £5.34m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.74m | £9.73m | £12.95m | £10.94m | £13.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.30k | £5.01k | £1.21k | £2.35k | £1.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £234.43k | £218.77k | £207.87k | £255.97k | £257.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.02m | £9.01m | £12.22m | £10.12m | £13.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.30k | £5.01k | £1.21k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.