Hanes ariannol DISABILITY INFORMATION SERVICE HUNTINGDONSHIRE
Rhif yr elusen: 1061702
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.37k | £59.88k | £60.27k | £220.06k | £170.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.89k | £69.45k | £85.80k | £107.89k | £140.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £12.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.66k | N/A | £11.96k | £52.05k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.