Hanes ariannol TEENAGE CANCER TRUST
Rhif yr elusen: 1062559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.05m | £18.35m | £15.63m | £16.34m | £18.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.48m | £17.47m | £14.96m | £15.75m | £19.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.13m | £57.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.34m | £14.68m | £13.79m | £15.59m | £14.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.63m | £3.60m | £679.37k | £643.29k | £3.57m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £47.42k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.32k | £74.33k | £32.70k | £3.37k | £155.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.13m | £57.75k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £173.77k | £430.62k | £235.35k | £510.30k | £258.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.23m | £10.55m | £9.79m | £10.14m | £11.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.26m | £6.91m | £5.17m | £5.61m | £7.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £326.79k | £510.85k | £527.11k | £620.68k | £804.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.