ymddiriedolwyr TEENAGE CANCER TRUST
Rhif yr elusen: 1062559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL SPANSWICK | Cadeirydd | 05 January 2012 |
|
|
||||||||
Professor Rachael Emma Hough | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||||||
Gurinderjit Kaur Carr | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||||||
Susan Jane Morgan | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||||||
Richard Martin Baillie Waterworth | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||||||
Jeremy Paul Seigal | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||||||
Jeremy Harmsworth Shute | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||||||
Varda Shine | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||||||
Caren Ayre Hindmarsh | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||||||
RICHARD BARRY ROSENBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RONNIE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.