Hanes ariannol ACTION FOR BORSTAL COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1063842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.20k | £103.10k | £97.71k | £113.76k | £108.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.48k | £100.99k | £89.61k | £114.18k | £115.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £106.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £82.02k | £76.40k | £81.15k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.