Hanes ariannol THE CREATIVE ART HOUSE
Rhif yr elusen: 1063671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.42k | £415.42k | £1.04m | £1.02m | £817.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £621.64k | £621.64k | £967.78k | £1.15m | £1.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.00k | N/A | N/A | N/A | £42.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £433.13k | £428.29k | £306.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £483.66k | £555.43k | £456.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £81.82k | £224.53k | £261.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £42.96k | £86.97k | £99.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £125 | £12 | £247 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £433.13k | £158.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £758.77k | £814.60k | £801.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £209.01k | £339.84k | £338.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.43k | £11.14k | £28.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £208.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £26.27k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.