Hanes ariannol CHARISHARE RESTRICTED COMMON INVESTMENT
Rhif yr elusen: 1062581
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2014 | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £2.53m | £1.97m | £2.16m | £2.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.04m | £2.93m | £2.28m | £2.46m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.