Hanes ariannol HOMELESS ACTION
Rhif yr elusen: 1063208
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.44m | £4.18m | £3.96m | £3.66m | £3.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £4.25m | £4.20m | £3.81m | £3.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £172.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.00k | £68.61k | £8.96k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £74.11k | £53.32k | £70.53k | £22.84k | £48.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.16k | £40.64k | £14.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.31m | £4.07m | £3.87m | £3.62m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.99k | £11.26k | £1.07k | £1.78k | £9.71k | |
|
Incwm - Arall | £12.89k | £9.13k | £8.32k | £7.86k | £4.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.79m | £4.23m | £4.19m | £3.81m | £3.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £14.15k | £3.14k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £102.81k | £6.25k | £7.35k | £7.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £21.19k | £22.81k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.