Hanes ariannol THE E C ROBERTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1066611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £1.57m | £1.63m | £1.82m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.53m | £1.55m | £1.75m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £428.70k | £264.22k | £933.18k | £1.02m | £1.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £310.88k | N/A | £87.25k | £61.68k | £59.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.23k | £66.08k | £140.70k | £84.16k | £80.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £3.17k | £2.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.49m | £1.47m | £1.73m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.99k | £4.51k | £4.16k | £2.84k | £12.59k | |
|
Incwm - Arall | £4.95k | £9.20k | £14.46k | £6.11k | £5.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.51m | £1.52m | £1.72m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.95k | £27.80k | £28.60k | £34.06k | £37.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £26.96k | £27.49k | £36.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.