ymddiriedolwyr BULKINGTON VILLAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1071175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL NASH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Laura Susan Smith | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Jacqueline Thomas | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Morgan | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Richard Smith | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Cathy Hughes | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Paul Rattle | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
GRAHAM NUTTALL | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|||||
JOHN PAYNE | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|
||||
MARGARET JENNIFER EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD TERENCE LIGGINS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.