Hanes ariannol THE YORK EARLY MUSIC FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1068331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £855.83k | £992.44k | £700.23k | £683.23k | £831.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £836.14k | £819.12k | £633.23k | £749.55k | £864.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £299.87k | £443.26k | £68.82k | £63.35k | £23.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £54.84k | £79.75k | £74.61k | £48.75k | £85.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £179.78k | £134.35k | £33.49k | £113.21k | £193.32k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £616.44k | £773.13k | £570.79k | £513.86k | £545.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £2.21k | £1.59k | £1.02k | £1.96k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £3.00k | £19.75k | £6.39k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £753.48k | £739.83k | £611.50k | £691.82k | £783.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.67k | £79.29k | £21.74k | £57.73k | £81.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.59k | £6.53k | £6.09k | £7.02k | £6.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.75k | £33.75k | £31.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.