Hanes ariannol THE CHARLES FREDERICK ANDREWS TRUST
Rhif yr elusen: 1065453
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/02/2016 | 12/02/2017 | 12/02/2018 | 12/02/2019 | 12/02/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33k | £1.24k | £1.34k | £1.12k | £340 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13k | £1.47k | £1.09k | £696 | £594 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.