ymddiriedolwyr CWMNI PLAS GLYN'Y-WEDDW LIMITED
Rhif yr elusen: 1070495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JB JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Rhian Harris | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Mary Wynne Finch | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|||||||
Lowri-Ann Richards | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||||
Ieuan Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||||
Gwenan Hughes Williams | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||||
Elizabeth Mary Rickards | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||||
Karen Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
||||||
SUSAN JENNIFER WOOD | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|||||||
CHRISTOPHER RICHARD MCGREGOR CHOWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
John Dilwyn WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.