Hanes ariannol COMMUNITY FOUNDATIONS FOR LANCASHIRE AND MERSEYSIDE
Rhif yr elusen: 1068887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.87m | £3.88m | £7.41m | £4.05m | £4.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.47m | £3.23m | £6.89m | £4.20m | £4.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £319.58k | £62.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £335.89k | £883.48k | £219.76k | £1.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £3.04m | £6.06m | £3.28m | £3.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £740.88k | £85.79k | £1.03m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £478.52k | £504.65k | £466.29k | £552.67k | £557.11k | |
|
Incwm - Arall | £906 | £0 | £1.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.21m | £2.89m | £6.54m | £3.84m | £3.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £261.14k | £302.41k | £349.08k | £356.24k | £391.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.84k | £0 | £0 | £0 | £14.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.81m | £0 | £6.18m | £3.46m | £3.36m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.14k | £0 | £37.24k | £41.87k | £35.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £37.63k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.