Hanes ariannol JULIA'S HOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 1067125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.17m | £10.06m | £8.90m | £11.39m | £9.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.99m | £7.13m | £7.40m | £8.88m | £10.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £293.87k | £344.75k | £265.40k | £287.96k | £289.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.80k | £148.19k | £595.86k | £536.27k | £482.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.50m | £4.79m | £3.27m | £4.84m | £3.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.27m | £2.07m | £2.94m | £3.76m | £4.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £392.66k | £492.94k | £861.26k | £824.24k | £772.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.72k | £3.30k | £3.32k | £32.13k | £196.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.70m | £1.83m | £1.94m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.52m | £2.92m | £1.67m | £2.46m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.60m | £4.27m | £4.22m | £5.17m | £5.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.61m | £1.19m | £1.23m | £1.48m | £1.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.62k | £19.10k | £26.57k | £39.22k | £31.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.52k | £19.75k | £26.13k | £27.29k | £29.64k | |
|
Gwariant - Arall | £1.77m | £1.67m | £1.95m | £2.23m | £2.38m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.