Hanes ariannol NATIONAL MARITIME MUSEUM CORNWALL TRUST
Rhif yr elusen: 1067884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.29m | £2.23m | £2.01m | £2.75m | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.23m | £2.71m | £1.93m | £2.35m | £3.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £204.23k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.91k | £188.44k | £897.07k | £376.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £219.27k | £217.72k | £15.65k | £154.75k | £140.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £924.18k | £875.10k | £499.42k | £1.19m | £986.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £1.11m | £1.25m | £1.33m | £937.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.18k | £30.53k | £31.55k | £71.34k | £78.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £212.87k | £4.48k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £2.49m | £1.83m | £2.02m | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £259.99k | £224.72k | £98.57k | £330.92k | £309.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.83k | £16.52k | £17.85k | £24.24k | £26.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.58k | £2.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.