Hanes ariannol ROMSEY MILL TRUST
Rhif yr elusen: 1069905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.26m | £1.39m | £1.28m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.26m | £1.00m | £1.22m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £132.51k | £131.16k | £137.49k | £137.83k | £143.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £148.93k | £161.57k | £445.90k | £244.68k | £262.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £106.68k | £123.63k | £220.49k | £162.35k | £189.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £110.27k | £190.03k | £215.01k | £182.65k | £180.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £875.87k | £944.92k | £948.10k | £935.61k | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14k | £1.41k | £2.21k | £311 | £1.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £75.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £958.88k | £997.40k | £795.63k | £1.03m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.40k | £265.28k | £206.92k | £188.33k | £206.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.97k | £6.20k | £6.85k | £6.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.