ymddiriedolwyr ROMSEY MILL TRUST
Rhif yr elusen: 1069905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA SINGLE | Cadeirydd | 06 December 2017 |
|
|
||||||
Colin Peter Makin | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||
Cara Louise Cooper | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||||
Julian Robert Hildersley | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
||||||
Kim Pearson | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|||||||
ALISTAIR BARRY | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|||||||
MR TIM PHIPPS | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||||
Nigel Taylor | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.