ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE COLLEGIATE CHURCH OF ST PETER AND ST PAUL, LINGFIELD
Rhif yr elusen: 1066774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD YOUNG | Cadeirydd | 27 July 1997 |
|
|
||||||||
Rev Ian Peter Whitley | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|||||||||
Robert William Mitchell | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||||||
Maurice Edward Cox | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||||
VIVIEN MARY JONES | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||||||
Sally Martin | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|||||||||
JENNIFER HOLROYD | Ymddiriedolwr | 11 October 2011 |
|
|
||||||||
JOANNA BROWN | Ymddiriedolwr | 06 October 1997 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.