ymddiriedolwyr THE MARCHES ENERGY AGENCY
Rhif yr elusen: 1070942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Owen Green | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
ANGELA JOY CATTERMOLE | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Elliot Alan Jones | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Deaves | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
FRANCES JANE CULLEN | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
SARAH HOPKINS | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.