ymddiriedolwyr WHITLEY CHAPEL PARISH HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1069342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel John Nixon | Cadeirydd | 26 March 2019 |
|
|
||||
Katherine Anne Halliday Rowell | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|||||
Victoria Rutherford | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Henry John Henderson | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Lauren Porteus | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
MARJORIE RASTALL | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|||||
Nicola Jayne Matthews | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Monica Mary Haigh | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
Marion Ann Henderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Lewis Short | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
GILLIAN SHIRLEY WHATMOUGH | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
LORNA COMMON | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
DAVID SOUTHERN | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|||||
AUSTIN ILIFFE | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.