ymddiriedolwyr SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1069376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER MICHAEL BROWN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Graham Edward Gadd | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
KENNETH BREWIS | Ymddiriedolwr | 22 August 2020 |
|
|
||||
GEETHA DEVI MORLA | Ymddiriedolwr | 22 August 2020 |
|
|
||||
MARK COPPINS | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
||||
SHARON MILNER | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
||||
Donald Hoyle | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
JOHN HOWE | Ymddiriedolwr | 18 June 2012 |
|
|
||||
MR B CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR A P DRANSFIELD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR W BUTLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.