Hanes ariannol URBAN PARTNERSHIP GROUP
Rhif yr elusen: 1092258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £1.92m | £1.86m | £1.74m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.89m | £2.03m | £1.87m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.15m | £1.20m | £868.50k | £814.47k | £1.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.10k | £133.20k | £305.15k | £166.23k | £133.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £191.23k | £242.13k | £356.38k | £308.05k | £133.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £420.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.68m | £1.50m | £1.43m | £126.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17k | £2.38k | £473 | £32 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.81m | £1.93m | £1.78m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50.35k | £82.49k | £101.63k | £84.28k | £112.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.50k | £0 | £46.00k | £0 | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.67k | |
|
Gwariant - Arall | £36.94k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.