Hanes ariannol EARLY BREAK
Rhif yr elusen: 1072052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73m | £1.77m | £2.18m | £3.13m | £4.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.66m | £1.87m | £2.83m | £3.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £572.85k | £557.98k | £496.20k | £496.20k | £1.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.86k | £47.12k | £93.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.24k | £6.11k | £12.61k | £14.12k | £12.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.76m | £2.16m | £3.11m | £4.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92 | £510 | £238 | £30 | £1.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £1.66m | £1.87m | £2.83m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.70k | £11.93k | £16.25k | £16.16k | £16.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.