Hanes ariannol ADVICE ON INDIVIDUAL RIGHTS IN EUROPE (THE AIRE CENTRE)
Rhif yr elusen: 1090336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £873.42k | £1.30m | £1.54m | £1.47m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £850.28k | £1.19m | £1.30m | £1.47m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £528.00k | £1.04m | £1.17m | £1.36m | £1.37m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £186.12k | £198.93k | £182.79k | £68.80k | £160.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £27.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £687.24k | £1.11m | £1.36m | £1.40m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £61 | £185 | £163 | £49 | £1.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £818.74k | £1.15m | £1.26m | £1.43m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.54k | £37.13k | £39.65k | £39.35k | £45.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.39k | £6.55k | £10.32k | £6.89k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.