ymddiriedolwyr NATIONAL GOVERNANCE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1070331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Janice Light | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||||
Jeff Quantrill | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|||||||
Michelle Anne Foster | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
Anthony Langan | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
Annie McMaster | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||
Bobby Thandi | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||||
Tim Brock | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||||
Anthea Jane Kenna | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|||||||
Alastair Cowen | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||||
Lawayne Alexandria jefferson | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.