Hanes ariannol LIFE EDUCATION CENTRES THAMES VALLEY LIMITED
Rhif yr elusen: 1070183
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.45k | £176.16k | £169.71k | £145.19k | £103.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.15k | £175.50k | £165.80k | £149.83k | £123.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.