Hanes ariannol THE OLD VIC THEATRE TRUST 2000
Rhif yr elusen: 1072590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.05m | £15.78m | £13.43m | £13.62m | £21.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.70m | £12.44m | £10.73m | £14.36m | £22.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.38k | £1.16m | £4.64m | N/A | £62.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.51m | £4.90m | £9.25m | £5.81m | £6.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.46m | £3.17m | £1.69m | £1.08m | £3.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.08m | £7.70m | £2.49m | £6.73m | £10.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £109.81k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53 | £0 | £0 | £0 | £37.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.97m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £109.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.76m | £8.60m | £8.58m | £12.76m | £18.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.87m | £3.78m | £2.08m | £1.48m | £1.44m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.13k | £26.92k | £38.82k | £55.69k | £95.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £71.35k | £67.93k | £72.16k | £119.83k | £2.94m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.