Hanes ariannol THE COLLEGE OF THE LADY FRANCES SIDNEY SUSSEX IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.18m | £10.84m | £9.64m | £10.21m | £12.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.22m | £8.56m | £8.32m | £11.20m | £12.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £1.58m | £2.36m | £1.22m | £2.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.38m | £1.20m | £37.00k | £623.00k | £1.35m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.03m | £4.53m | £4.63m | £5.72m | £6.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.30m | £3.14m | £2.18m | £2.59m | £3.17m | |
|
Incwm - Arall | £38.00k | £385.00k | £429.00k | £65.00k | £49.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £45.00k | £171.16k | £677.45k | £142.23k | £850.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.58m | £6.67m | £7.09m | £9.60m | £10.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £1.86m | £1.21m | £1.59m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £113.60k | £177.20k | £204.80k | £227.00k | £445.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £143.00k | £408.00k | £143.00k | £75.00k | £107.00k | |
|
Gwariant - Arall | £29.00k | £24.00k | £12.00k | £7.00k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.