ymddiriedolwyr THE PENRITH AND NORTH LAKES U3A
Rhif yr elusen: 1073281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Elizabeth Irving | Cadeirydd | 17 June 2021 |
|
|||||
Sandra Elizabeth Wright | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Margaret Irving | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Alan Beale | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Jane Stables | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Denise Marie Walker | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Lesley Ann Hall | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Josie Dunlop | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
Maggie Neale | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
Sue Tomlinson | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.