ymddiriedolwyr THE SLYNN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1072703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger James Coventry | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Professor David Ormerod CBE KC Hon | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
The Rt Hon Vivien Rose DBE PC | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Walter James Wolffe | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Claire Ann Lindley | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Merethe Borge MacLeod | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
His Hon Sir Howard Morrison | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
The Rt Hon Sir Stephen John Irwin | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Benjamin Phillip Matthew Yallop JP | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
The Hon Mrs Justice Maura Patricia McGowan | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Sir Nicholas John Blake | Ymddiriedolwr | 10 November 2018 |
|
|
||||
Ian Cameron Cliff CMG, OBE | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
THE RT HON SIR DAVID LATHAM | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|||||
STEPHEN JOHN LEWIS | Ymddiriedolwr | 19 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.