Hanes ariannol JESUS HOSPITAL IN CHIPPING BARNET
Rhif yr elusen: 1075889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £740.33k | £769.49k | £780.36k | £1.86m | £874.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.20k | £616.12k | £560.93k | £614.19k | £681.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38 | £964 | £693.29k | £150 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £248.52k | £292.57k | £334.09k | £376.43k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £693.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £491.77k | £475.95k | £437.58k | £456.20k | £483.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.69k | £600 | £391.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £440.75k | £550.19k | £403.91k | £535.32k | £167.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.45k | £65.93k | £55.56k | £66.76k | £96.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.23k | £23.77k | £25.00k | £22.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £24.02k | £62.08k | £33.00k | £28.44k | £19.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.45k | £65.93k | £55.56k | £66.76k | £96.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £101.46k | £12.11k | £416.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.