Hanes ariannol BERNARD AND JOYCE COLEMAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1075731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.78k | £175.66k | £4.37k | £9.14k | £507.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.94k | £127.53k | £49.59k | £33.08k | £55.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £502.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.28k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £346.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £52.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £807 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £39.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.74k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.