Hanes ariannol ROYAL HOSPITAL CHELSEA APPEAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1076414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.53m | £5.53m | £6.45m | £4.47m | £6.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.60m | £5.47m | £4.43m | £2.78m | £8.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21m | £1.19m | £4.63m | £1.51m | £2.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.31m | £4.34m | £1.82m | £2.96m | £4.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.46k | £3.94k | £710 | £540 | £5.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.57k | £249.50k | £721.90k | £289.65k | £182.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.67m | £3.20m | £3.09m | £1.10m | £6.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £292.04k | £2.06m | £248.48k | £228.61k | £341.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.53k | £68.68k | £65.10k | £61.73k | £163.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.44m | £3.13m | £2.62m | £1.04m | £6.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.64m | £201.01k | £1.09m | £1.46m | £1.72m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.