Hanes ariannol ENGLISH FEDERATION OF DISABILITY SPORT
Rhif yr elusen: 1075180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £3.71m | £1.98m | £3.14m | £3.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.13m | £2.90m | £2.75m | £3.08m | £3.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.42m | £1.21m | £1.21m | £1.34m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.77k | £28.24k | £35.15k | £39.98k | £15.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.26k | £93.24k | £22.94k | £77.59k | £189.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.90m | £3.59m | £1.92m | £3.02m | £2.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63k | £3.24k | £1.73k | £1.17k | £5.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £199.93k | £0 | £23.26k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £2.85m | £2.73m | £3.07m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £106.98k | £52.00k | £21.27k | £10.05k | £12.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.06k | £21.42k | £2.94k | £20.73k | £13.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £966.37k | £995.47k | £1.12m | £1.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.