ymddiriedolwyr Emmaus Hertfordshire
Rhif yr elusen: 1073808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Margaret Hurford | Cadeirydd | 22 May 2017 |
|
|
||||
David Sawday | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Falle | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Simona Bojare | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Michelle Hart | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Chloe Mann | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Richard Belt | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Robert James Prynn | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|||||
Samanti Drury | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Richard Anthony Exact | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.