ymddiriedolwyr STELLA HANCOCK DRIVING GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isobel Gould | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Dominic Evans | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||
Fiona Stuart | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|||||
Lynne Jeffrey | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
MARK BURNIE | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|
||||
DANIEL BROWN | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|||||
DAVID PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
HELEN PRITCHARD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.