Hanes ariannol EMBRACE THE MIDDLE EAST
Rhif yr elusen: 1076329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75m | £4.24m | £4.43m | £3.81m | £4.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.61m | £4.56m | £4.78m | £4.57m | £4.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.16m | £3.69m | £3.78m | £3.32m | £4.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £405.00k | £383.00k | £469.00k | £0 | £374.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £51.00k | £55.00k | £61.00k | £366.00k | £34.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.00k | £96.00k | £105.00k | £99.00k | £96.00k | |
|
Incwm - Arall | £26.00k | £17.00k | £18.00k | £26.00k | £80.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.29m | £823.00k | £1.02m | £1.05m | £996.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.81m | £3.59m | £3.75m | £3.84m | £3.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.42m | £613.00k | £610.00k | £331.00k | £300.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £144.00k | £75.00k | £0 | £91.00k | £105.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.04m | £2.47m | £2.42m | £2.33m | £2.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.00k | £23.00k | £24.00k | £24.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £391.00k | £352.00k | £413.00k | £399.00k | £428.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.