ymddiriedolwyr EMBRACE THE MIDDLE EAST
Rhif yr elusen: 1076329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William John Clyde Mitchell OBE | Cadeirydd | 04 April 2019 |
|
|||||
Kristiina Wells | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Rev Iain Osborne | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Rev Joshua Lloyd Harris | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
The Rev Dr Munther Isaac | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Katherine May Hodkinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Katharine Lucy Von Schubert | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|||||
Rev Dr Canon James Douglas Thomas Hawkey | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|||||
Victoria Jane Smith | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
BENJAMIN WILLIAM EDWARD MORGAN | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Mary Oakes | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE ANNE CLAYTON | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Dr KATHRYN ANN SHAH | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.