ymddiriedolwyr THE CHURCHES TOGETHER IN HEALD GREEN YOUTH INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1076487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Hughes | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Sue Fox | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Dr Jacob Devadason | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
SUSAN MARKALL | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|||||
JOHN SPENCER REAM | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL JOHN HANDLEY | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
ALISON CAROL MARSH HAIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.