Hanes ariannol THE CHALLENGE FUND - THE FIGHT AGAINST CANCER IN THE EMERGING WORLD
Rhif yr elusen: 1079181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.55k | £108.88k | £318.85k | £220.47k | £339.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.97k | £138.49k | £177.38k | £223.22k | £319.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.