ymddiriedolwyr SEESAW
Rhif yr elusen: 1076321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GILLIAN FORREST | Cadeirydd |
|
||||||
Nicholas Couldrick | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Debbie Chapel | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Michael Shea | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Sheila Hurst | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|||||
HUGH RODERICK | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
Dr MARILYN RELF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Julia Palejowska FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Glynis Phillips | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Kay Symons | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.