Hanes ariannol KAREN MORRIS MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1075539
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.56k | £110.46k | £156.84k | £122.39k | £119.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.25k | £84.94k | £125.70k | £160.74k | £186.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.