ymddiriedolwyr HUNTON AND ARRATHORNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1077430
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Sargent | Cadeirydd | 25 May 2015 |
|
|
||||
Lynn Whitham | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Tim Anderson | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Pauline Heath | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Jane Lilley | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Vicky Jobling | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Dilys Bruce | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Jane Huffadine | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Ktima Robson | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Helen Hughes | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
MARILYNE BRADFORD | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Robert George Wyatt | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Judith Eileen Knight | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.