Hanes ariannol THE BASIL LARSEN 1999 CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1080493
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.85m | £1.37m | £742.52k | £518.66k | £58.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.73m | £21.25m | £4.95m | £2.60m | £24.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.01m | £595.20k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £835.29k | £771.09k | £742.52k | £518.66k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £300 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £19.01m | £595.20k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.57m | £21.07m | £4.81m | £2.51m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.72k | £180.54k | £139.18k | £97.49k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.51k | £16.09k | £7.09k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.56m | £21.05m | £4.80m | £2.50m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £160.72k | £180.54k | £139.18k | £97.49k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.