Hanes ariannol REIGATE GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1081898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.12m | £25.32m | £27.54m | £31.46m | £34.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.86m | £24.41m | £24.75m | £29.09m | £31.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £806.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £624.17k | £1.05m | £1.79m | £1.60m | £1.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £233.92k | £104.36k | £288.54k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.08m | £23.85m | £25.30m | £29.39m | £31.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.14k | £31.49k | £30.72k | £28.25k | £18.34k | |
|
Incwm - Arall | £375.17k | £157.82k | £309.62k | £158.82k | £204.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £370.29k | £50.00k | £6.21k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.43m | £23.98m | £24.35m | £28.66m | £31.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £435.83k | £432.61k | £397.45k | £431.48k | £495.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.51k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.