ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE NORTH OXFORDSHIRE AND SOUTH NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1079719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Buchanan | Cadeirydd | 06 December 2018 |
|
|
||||
Ashley Ritchie | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
John Donovan | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
STEPHEN HUPFIELD | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Rosalind Humphreys | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Dinesh Kotecha | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
William Yule | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Peter Matten | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Sharon Stringer | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Julie Baker | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
David Maloney | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||
Ingemar Hunnings | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.