ymddiriedolwyr CATENIAN ASSOCIATION BURSARY FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 1081143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Green | Cadeirydd | 08 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Paul Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Jean Harkin | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Karol Franciszek-Maria Grabowski | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Kevin Anthony McKenna | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
CHARLES JOSEPH BOULTON | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||
Terence Donnelly | Ymddiriedolwr | 08 November 2015 |
|
|
||||
Stephen Maurice Robinson | Ymddiriedolwr | 08 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.