ymddiriedolwyr JOHN POUNDS CHARITY
Rhif yr elusen: 1083234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Jewitt | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||||||
Joan Laidlaw | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||||||
Linda Browne | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||||||
Sandra O'Neil | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||||||
DAVID HUTCHINGS | Ymddiriedolwr | 27 November 2016 |
|
|
||||||||
ANNE MARTIN | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||||||
Mary McDermott MBE | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||||||
Rev MARTIN WHITELL | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.